- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
郝晓明 |
男 |
197103 |
硕士(MBA) |
中国 |
简 历 |
郝晓明,男,1971年3月出生,民革党员,工商管理硕士,中国注册会计师、注册税务师、注册评估师。近五年来任中国注册税务师协会常务理事,山东省注册税务师协会副会长,山东齐鲁税务师事务所有限责任公司、山东瑞华管理咨询有限责任公司董事长,本公司董事,现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
银座集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-09 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2009-08-05 |
2012-12-03 |
11000 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2009-08-04 |
11000 |
↑返回页顶↑ |