- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
黄建勇 |
男 |
1966 |
研究生 |
|
简 历 |
黄建勇:男,研究生学历,高级经济师,中国酿酒大师。历任成都全兴销售公司公关部副主任,成都全兴酒厂进出口公司副经理,成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副厂长,四川全兴足球俱乐部总经理,成都太合生物材料有限公司执行董事,成都水井坊营销有限公司董事长,四川水井坊股份有限公司董事长,四川成都水井坊集团有限公司副董事长。现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2015-04-30 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2014-04-26 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2013-03-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2012-04-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2011-04-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2010-04-02 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2009-03-26 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2008-08-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
2008-03-08 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
股改送股 | 2007-03-09 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
108078股 |
股改送股 | 2006-08-31 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
84436股 |
购买流通股 | 2006-04-29 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
5236股 |
2005-02-04 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2012-06-29 |
2014-07-04 |
408400 |
|
董事长 |
2012-06-29 |
2014-07-04 |
408400 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
408400 |
|
董事长 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
408400 |
|
董事长 |
2008-03-06 |
2009-04-22 |
408400 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
408400 |
|
董事 |
2004-06-28 |
2006-05-29 |
408400 |
|
总经理 |
2003-07-28 |
2008-03-06 |
408400 |
↑返回页顶↑ |