- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
范士勇 |
男 |
196601 |
硕士研究生 |
|
简 历 |
范士勇先生:男,1966年1月生,硕士学历,会计师,曾任北京万通控股有限公司副总裁、上海汉衡投资有限公司副总经理、中证信石基金管理有限公司董事总经理等职务,2017年8月起任隆鑫控股有限公司副总裁。2017年10月起任上海丰华(集团)股份有限公司董事,2018年10月离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
重庆丰华(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-26 |
|
重庆丰华(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-31 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2017-10-26 |
2018-10-23 |
66700 |
↑返回页顶↑ |