- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
李友忠 |
男 |
1955 |
本科 |
|
简 历 |
李友忠(离任):男,1955年出生,汉族,中共党员,大学本科学历。历任公司转炉炼钢厂党委书记、副厂长,公司监事、南疆钢铁党委书记、副经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
新疆八一钢铁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-25 |
|
新疆八一钢铁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-04-02 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2009-09-28 |
2013-05-13 |
||
监事 |
2009-04-24 |
2009-09-27 |
↑返回页顶↑ |