- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
余丽娜 |
女 |
1980 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
余丽娜:女,高级商务秘书,工商管理硕士。现任四川信托有限公司办公室主任。曾任四川宏达股份有限公司监事,2014年5月21日因换届不再担任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
0股 |
卸任监事 | 2015-04-29 |
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
3600股 |
2014-03-15 |
|
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
3600股 |
2013-04-25 |
|
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
3600股 |
2012-02-29 |
|
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
3600股 |
2011-04-22 |
|
四川宏达股份有限公司 |
A股 |
3600股 |
2010-04-28 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2011-05-24 |
2014-05-20 |
36800 |
|
监事 |
2008-05-19 |
2011-05-23 |
36800 |
↑返回页顶↑ |