- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
孙谦 |
男 |
1978 |
本科 |
中国 |
简 历 |
孙谦:男,1978年出生,本科,2001年6月毕业于安徽财贸学院。历任安驰担保副总经理、本公司董事办主任、本公司董事,现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
宇通客车股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-26 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2011-04-02 |
2012-03-25 |
||
证券事务代表 |
2011-04-02 |
2012-03-09 |
||
董事 |
2009-04-28 |
2011-04-01 |
||
证券事务代表 |
2008-04-23 |
2011-04-01 |
||
证券事务代表 |
2007-10-27 |
2008-04-22 |
↑返回页顶↑ |