- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
智渝敏 |
男 |
1953 |
本科 |
|
简 历 |
智渝敏:1953年出生,本科学历,经济学副教授,长期从事行政管理工作。历任铁道部中铁快运股份有限公司副总经理兼纪委书记、工会主席,四川省铁路集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事,四川路桥建设股份有限公司党委书记。曾任四川路桥建设股份有限公司董事,现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川路桥建设集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-22 |
|
四川路桥建设集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-28 |
|
四川路桥建设集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-28 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2012-08-20 |
2014-04-21 |
18500 |
|
董事 |
2011-09-15 |
2012-08-19 |
18500 |
↑返回页顶↑ |