- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
朱国栋 |
男 |
196801 |
本科 |
中国 |
简 历 |
朱国栋先生,1968年1月生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,清华大学本科学历,焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产品开发工程师;1996年10月至1999年6月任Sharikat Kian Tong Pte.Ltd.工程师;1999年6月至2006年3月任Aston Air Control Pte.Ltd.工程师。2005年7月与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理;现任本公司董事、副总经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
35231789股 |
2023年3月8日至2023年7月24日期间集中竞价减持7,816,700股 | 2024-04-22 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
39115189股 |
竞价交易 | 2023-08-25 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
35231789股 |
竞价交易 | 2023-07-24 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
38587189股 |
竞价交易 | 2023-07-20 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
43048489股 |
2022年1月17日至2022年2月10日期间集中竞价减持3,910,500股 | 2023-04-21 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
39115189股 |
竞价交易 | 2023-03-20 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
41532289股 |
竞价交易 | 2023-03-10 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
41995989股 |
竞价交易 | 2023-03-09 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
42656489股 |
竞价交易 | 2023-03-08 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
43048489股 |
竞价交易 | 2022-08-25 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
46958989股 |
报告期内实施2020年度权益分派,以资本公积金转增股本,每10股转增8股,转增20,870,662股 | 2022-04-19 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
43048489股 |
竞价交易 | 2022-02-10 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
44681489股 |
竞价交易 | 2022-01-20 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
44839689股 |
竞价交易 | 2022-01-19 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
44888089股 |
竞价交易 | 2022-01-18 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
45018189股 |
竞价交易 | 2022-01-17 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
46958989股 |
送、转 | 2021-08-24 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
26088327股 |
竞价交易 | 2021-04-23 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
26088327股 |
竞价交易 | 2020-08-18 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
26088327股 |
竞价交易 | 2020-05-07 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
26248327股 |
竞价交易 | 2020-05-06 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
2020-04-28 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
26957927股 |
竞价交易 | 2020-03-27 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
27299427股 |
竞价交易 | 2020-03-25 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
27993300股 |
竞价交易 | 2020-03-23 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
2019-08-13 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
2019-04-09 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
2018-03-20 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
减持,送、转 | 2017-03-18 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
28075000股 |
大宗交易 | 2016-09-21 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
29375000股 |
大宗交易 | 2016-09-19 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
30375000股 |
大宗交易 | 2016-09-13 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
31375000股 |
大宗交易 | 2016-09-09 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
31875000股 |
送、转股 | 2016-08-10 |
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
12750000股 |
2016-04-12 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
12750000股 |
2015-08-22 |
|
苏州天孚光通信股份有限公司 |
A股 |
12750000股 |
2015-02-02 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2020-12-04 |
2023-11-30 |
675000 |
|
审计委员会委员 |
2020-12-04 |
2023-11-30 |
675000 |
|
董事 |
2017-11-10 |
2020-12-03 |
675000 |
|
董事 |
2014-10-08 |
2017-11-09 |
675000 |
|
副总经理 |
2014-10-08 |
2023-11-30 |
675000 |
↑返回页顶↑ |