- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
武明飞 |
男 |
1978 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
武明飞,中国籍,男,1978年出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部主管、办公室副主任、综合办主任、办公室主任。现任武汉华科机电工程技术有限公司董事长,武汉华中科技大产业集团有限公司总经理助理、第四届董事会秘书。2018年5月至2022年4月期间担任公司董事,于2022年4月8号离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2023-04-19 |
|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-27 |
|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-01 |
|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-21 |
|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-28 |
|
武汉华中数控股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-08-23 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2019-11-15 |
2022-04-08 |
||
董事 |
2018-05-16 |
2019-11-14 |
↑返回页顶↑ |