- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
谈震宇 |
男 |
197909 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
谈震宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,工商管理硕士。2007年4月至2008年10月任东莞市星河生物科技有限公司项目经理,2007年6月至2008年1月任东莞市星河生物科技有限公司董事,2008年10月至今任东莞市石龙科力机械设备经营部负责人。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
311850股 |
2014年7月因个人资金需求出售49050股,2014年10月买入4700股 | 2015-04-24 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
356200股 |
2014-08-25 |
|
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
307150股 |
竞价交易 | 2014-07-21 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
356200股 |
2013年5月因个人资金需求出售 110000股 | 2014-02-28 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
356200股 |
出售 | 2013-07-31 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
356200股 |
竞价交易 | 2013-05-23 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
446200股 |
竞价交易 | 2013-05-21 |
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
466200股 |
2013-02-06 |
|
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
466200股 |
2012-07-31 |
|
盈康生命科技股份有限公司 |
A股 |
254291股 |
资本公积转股 | 2012-02-24 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事会主席 |
2011-08-17 |
2014-08-14 |
7500 |
|
监事 |
2011-08-03 |
2014-08-14 |
7500 |
↑返回页顶↑ |