- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吉树新 |
男 |
1977 |
中国 |
|
简 历 |
吉树新先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年11月出生,毕业于河北大学,研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任,河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任,现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事长、总裁。2018年8月起任公司副总裁,2020年7月起任公司总裁、党委副书记,2020年9月起任公司董事,2021年6月起任公司副董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
49500股 |
离任后回购注销股权激励未解除限售限制性股票 | 2024-04-25 |
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
75000股 |
2023-04-22 |
|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
75000股 |
2022-08-26 |
|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
75000股 |
2022-04-22 |
|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
75000股 |
股权激励 | 2021-04-28 |
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
75000股 |
股权激励 | 2020-08-27 |
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-29 |
|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-26 |
|
中电科普天科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-08-24 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
副董事长 |
2021-10-27 |
2023-02-03 |
742000 |
|
非独立董事 |
2021-10-27 |
2023-02-03 |
742000 |
|
副董事长 |
2021-05-31 |
2021-10-26 |
742000 |
|
董事 |
2020-09-04 |
2021-10-26 |
742000 |
|
总裁 |
2020-07-06 |
2023-02-03 |
742000 |
|
代理总裁 |
2020-07-01 |
2020-07-06 |
742000 |
|
副总裁 |
2018-08-08 |
2020-07-06 |
742000 |
↑返回页顶↑ |