- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
秦怀平 |
男 |
196401 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
秦怀平,男,汉族,1964年1月生,四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业,1988年1月加入中国共产党,政工师。曾任西昌供电局团委副书记、书记,西昌电业局教育处副处长、变电运行工区党支部书记、变电运行工区主任,西昌电力工程公司总经理,西昌电业局局长助理,西昌电业局经营副局长,四川省电力公司甘孜公司总经理、党委副书记,四川省电力公司阿坝公司总经理、党委副书记,现任四川明星电力股份有限公司董事长,2013年8月因换届离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
国网信息通信股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-04 |
|
国网信息通信股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2010-02-03 |
2013-07-31 |
↑返回页顶↑ |