- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
梁志诚 |
男 |
196902 |
EMBA |
中国 |
简 历 |
梁志诚,男,1969年2月生,高级经济师,天津财经大学EMBA。曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任;江苏新城行政管理部主管、副经理,常州公司总经理助理、副总经理,苏州公司副总经理、总经理兼昆山公司总经理,江苏新城总裁助理兼江苏新城物业服务有限公司董事长、总经理,江苏新城无锡公司总经理,江苏新城上海公司总经理,江苏新城助理总裁、副总裁;公司联席总裁,董事、联席总裁;新城发展执行董事、联席总裁。现任公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1990000股 |
离任6个月后,因个人原因减持 | 2024-03-29 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2649600股 |
2023-08-31 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2649600股 |
股票期权行权、限制性股票注销 | 2023-04-01 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2829600股 |
股票期权行权 | 2022-08-31 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2649600股 |
股权激励回购注销实施 | 2022-07-29 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2731200股 |
股票期权行权 | 2022-03-31 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2829600股 |
股权激励实施 | 2022-01-25 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2731200股 |
股票期权行权 | 2021-08-28 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2600000股 |
2021-03-27 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2731200股 |
股权激励实施 | 2021-02-04 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2600000股 |
2020-08-22 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2600000股 |
股权激励 | 2020-03-28 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2000000股 |
2019-08-24 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2000000股 |
高管增持 | 2019-03-09 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
2000000股 |
竞价交易 | 2018-11-03 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1500000股 |
2018-08-25 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1500000股 |
2018-03-15 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1500000股 |
股权激励实施 | 2017-11-30 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1500000股 |
2017-08-19 |
|
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
1500000股 |
股权激励 | 2017-02-25 |
新城控股集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-02-05 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2023-03-06 |
1290700 |
|
董事 |
2018-04-04 |
2021-05-19 |
1290700 |
|
董事 |
2016-05-13 |
2018-04-03 |
1290700 |
|
总裁 |
2021-01-08 |
2023-01-19 |
1290700 |
|
联席总裁 |
2015-03-30 |
2021-01-08 |
1290700 |
|
财务负责人 |
2015-03-30 |
2015-12-14 |
1290700 |
↑返回页顶↑ |