- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
逯东 |
男 |
198110 |
博士 |
中国 |
简 历 |
逯东,男,汉族,博士。曾任西南财经大学会计学院副教授,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师,现任西南财经大学会计学院教授,四川广安爱众股份有限公司独立董事,四川蓝光科技发展股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。已于2021年7月卸任四川广安爱众股份有限公司独立董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-29 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-15 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-30 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-25 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-26 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-28 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-19 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-07 |
|
四川广安爱众股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2019-06-28 |
2021-07-13 |
35000 |
|
独立董事 |
2014-09-29 |
2019-06-27 |
35000 |
↑返回页顶↑ |