- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈杰平 |
男 |
195308 |
博士 |
中国 |
简 历 |
陈杰平,男,博士学历,曾任香港城市大学会计系副主任、主任、署理系主任、香港会计学会主席。现任中欧国际工商学院会计系教授、副教务长、EMBA主任,上海天玑科技股份有限公司、中银国际证券有限公司和兴业证券股份有限公司独立董事。2007年7月起任珠海华发实业股份有限公司独立董事。2013年7月卸任珠海华发实业股份有限公司独立董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
珠海华发实业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-11 |
|
珠海华发实业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-04-10 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2010-04-13 |
2013-07-15 |
100000 |
|
独立董事 |
2007-07-06 |
2010-04-12 |
100000 |
↑返回页顶↑ |