- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
卢勤 |
男 |
1960 |
硕士研究生 |
|
简 历 |
卢勤,男,1960年出生,工商管理硕士,机械设备工程师。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司,曾任公司董事长,现任公司名誉董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
科达制造股份有限公司 |
A股 |
125983334股 |
分红送转 | 2016-12-17 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
62991667股 |
其他 | 2016-12-17 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
67991667股 |
其他 | 2016-12-17 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
109037046股 |
2013-03-20 |
|
科达制造股份有限公司 |
A股 |
109037046股 |
2012-01-31 |
|
科达制造股份有限公司 |
A股 |
109037046股 |
2011-07-30 |
|
科达制造股份有限公司 |
A股 |
109037046股 |
资本公积金转增股本 | 2011-02-26 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
109037046股 |
2010年3月公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增3股 | 2010-07-29 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
83874651股 |
资本公积金转增;二级市场卖出 | 2010-02-06 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
86327551股 |
二级市场买卖 | 2009-12-25 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
86767551股 |
二级市场买卖 | 2009-12-03 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
87687551股 |
二级市场买卖 | 2009-12-03 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
87787551股 |
二级市场买卖 | 2009-12-01 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
91737551股 |
2009年6月公司实施2008年度资本公积金转增股本方案每10股转增3股,并于6月底通过二级市场交易的方式卖出公司股票332,300股。 | 2009-08-08 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
87827551股 |
二级市场买卖 | 2009-07-02 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
91137551股 |
二级市场买卖 | 2009-07-01 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
91737551股 |
二级市场买卖 | 2009-06-29 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
92069851股 |
分红送转 | 2009-06-29 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70822962股 |
2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股,并于2008年9月通过二级市场交易的方式买入公司股票395,850股。 | 2009-03-28 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70822962股 |
二级市场买卖 | 2008-09-24 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70722962股 |
二级市场买卖 | 2008-09-10 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70702962股 |
二级市场买卖 | 2008-09-09 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70672962股 |
二级市场买卖 | 2008-09-08 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70652962股 |
二级市场买卖 | 2008-09-04 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70627112股 |
二级市场买卖 | 2008-09-04 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
70427112股 |
分红送转 | 2008-09-04 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
35213556股 |
二级市场卖出 | 2008-04-17 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
35213556股 |
二级市场买卖 | 2007-08-27 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
35334439股 |
二级市场买卖 | 2007-08-22 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
35501439股 |
二级市场买卖 | 2007-08-21 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
36069439股 |
二级市场买卖 | 2007-08-20 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
36359439股 |
送股及转增 | 2007-04-28 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
36359439股 |
股改送股及资本公积金转增股本 | 2006-08-30 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
26666424股 |
股权转让 | 2006-03-21 |
科达制造股份有限公司 |
A股 |
23576474股 |
股权转让 | 2005-01-20 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
名誉董事长 |
2024-08-01 |
2027-07-31 |
320000 |
|
名誉董事长 |
2021-08-20 |
2024-07-31 |
320000 |
|
名誉董事长 |
2018-09-03 |
2021-08-19 |
320000 |
|
名誉董事长 |
2015-09-07 |
2018-09-02 |
320000 |
|
名誉董事长 |
2012-08-20 |
2015-09-06 |
320000 |
|
董事长 |
2009-08-21 |
2012-08-19 |
320000 |
|
董事 |
2009-08-21 |
2012-08-19 |
320000 |
|
董事长 |
2006-08-10 |
2009-08-20 |
320000 |
|
董事 |
2006-08-10 |
2009-08-20 |
320000 |
|
薪酬与考核委员会委员 |
2003-10-10 |
2006-08-09 |
320000 |
|
审计委员会委员 |
2003-10-10 |
2006-08-09 |
320000 |
|
提名委员会委员 |
2003-10-10 |
2006-08-09 |
320000 |
|
战略委员会主任 |
2003-10-10 |
2006-08-09 |
320000 |
|
董事长 |
2003-10-10 |
2006-08-09 |
320000 |
|
董事 |
2003-09-18 |
2006-08-09 |
320000 |
↑返回页顶↑ |