今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-01-15 |
-- |
|
董事会秘书 |
2018-11-16 |
-- |
|
副总经理 |
2018-12-07 |
-- |
|
副总经理 |
2023-05-16 |
-- |
|
副总经理 |
2016-02-01 |
-- |
|
副总经理 |
2016-02-01 |
-- |
|
副总经理 |
2020-05-19 |
-- |
|
副总经理 |
2018-12-07 |
-- |
|
财务总监 |
2024-04-24 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-24 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2023-05-16 终止日期:2026-05-15
|
|||
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
董事长 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
副董事长 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
副董事长 |
2024-01-15 |
2026-05-15 |
|
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
第10届董事会 起始日期:2020-05-19 终止日期:2023-05-15
|
|||
董事长 |
2020-05-19 |
2021-12-12 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2021-12-12 |
|
董事 |
2022-03-25 |
2023-05-15 |
|
董事长 |
2022-03-26 |
2023-05-15 |
|
副董事长 |
2020-05-19 |
2021-01-21 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2021-01-21 |
|
代理董事长 |
2021-12-12 |
2022-03-26 |
|
董事 |
2021-05-14 |
2023-05-15 |
|
副董事长 |
2021-12-08 |
2023-05-15 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
第9届董事会 起始日期:2017-07-31 终止日期:2020-05-18
|
|||
董事 |
2018-12-03 |
2020-05-18 |
|
董事长 |
2018-12-07 |
2020-05-18 |
|
董事长 |
2017-07-31 |
2018-12-07 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
副董事长 |
2018-12-07 |
2020-05-18 |
|
副董事长 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2018-09-18 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2018-09-18 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2018-09-18 |
|
董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
董事 |
2018-12-03 |
2020-05-18 |
|
董事 |
2018-12-03 |
2020-05-18 |
|
独立董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
独立董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
独立董事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
第8届董事会 起始日期:2016-01-11 终止日期:2017-07-30
|
|||
董事长 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
副董事长 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
董事 |
2015-02-27 |
2017-07-21 |
|
副董事长 |
2015-02-27 |
2017-07-21 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2017-07-26 |
|
董事 |
2014-08-01 |
2014-09-13 |
|
独立董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
独立董事 |
2014-08-01 |
2015-02-27 |
|
独立董事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
独立董事 |
2015-02-27 |
2016-09-14 |
|
独立董事 |
2016-09-14 |
2017-07-30 |
|
第7届董事会 起始日期:2014-02-07 终止日期:2014-07-31
|
|||
董事 |
2014-02-07 |
2014-07-31 |
|
董事长 |
2014-02-07 |
2014-07-31 |
|
董事长 |
2011-08-05 |
2014-02-07 |
|
董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
副董事长 |
2014-02-07 |
2014-07-31 |
|
董事 |
2011-07-29 |
2014-01-16 |
|
副董事长 |
2011-08-05 |
2014-01-16 |
|
董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
董事 |
2013-09-30 |
2014-07-31 |
|
董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
独立董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
独立董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
独立董事 |
2011-07-29 |
2013-08-19 |
|
独立董事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-08-14 终止日期:2011-07-28
|
|||
董事 |
2009-08-14 |
2011-07-28 |
|
董事会秘书 |
2008-12-30 |
2009-07-09 |
|
董事 |
2008-08-01 |
2009-07-24 |
|
副董事长 |
2008-08-28 |
2009-07-24 |
|
董事 |
2008-08-01 |
2011-07-28 |
|
副董事长 |
2009-08-14 |
2011-07-28 |
|
董事长 |
2008-08-28 |
2009-06-30 |
|
董事 |
2008-08-01 |
2009-07-28 |
|
独立董事 |
2008-08-01 |
2011-07-28 |
|
董事 |
2009-06-30 |
2011-07-28 |
|
董事 |
2009-08-14 |
2011-03-19 |
|
独立董事 |
2008-08-01 |
2011-03-19 |
|
独立董事 |
2008-08-01 |
2011-07-28 |
|
代理董事会秘书 |
2009-07-09 |
2009-12-28 |
|
董事 |
2009-06-30 |
2011-07-28 |
|
董事长 |
2009-06-30 |
2011-07-28 |
|
董事会秘书 |
2009-12-28 |
2011-07-28 |
|
代理董事会秘书 |
2008-10-10 |
2008-12-30 |
|
董事 |
2008-08-01 |
2009-07-24 |
|
独立董事 |
2011-04-08 |
2011-07-28 |
|
董事 |
2009-08-14 |
2011-04-08 |
|
董事 |
2008-08-01 |
2011-07-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2007-06-09 终止日期:2008-07-31
|
|||
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
董事长 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
董事长 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事长 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
副董事长 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
董事会秘书 |
2008-01-18 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
副董事长 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
独立董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
副董事长 |
2006-06-30 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2007-06-09 |
|
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
代理董事会秘书 |
2007-06-09 |
2008-01-18 |
|
董事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
代理董事会秘书 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
第4届董事会 起始日期:2004-08-13 终止日期:2004-11-27
|
|||
董事会秘书 |
2004-08-13 |
2004-11-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2003-12-01 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2003-12-01 |
|
董事长 |
2002-12-14 |
2003-12-01 |
|
董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事长 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
副董事长 |
2004-05-28 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2005-06-29 |
|
副董事长 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事长助理 |
2004-11-27 |
2005-06-29 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事长 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2003-10-30 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2003-10-30 |
|
副董事长 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2003-12-01 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2003-12-01 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2003-12-01 |
|
独立董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
独立董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2002-12-14 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
董事会秘书 |
2002-06-26 |
2003-03-25 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
副董事长 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2003-12-01 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
独立董事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
董事会秘书 |
2003-03-25 |
2004-08-13 |
|
董事会秘书 |
2004-11-27 |
2005-06-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2023-05-16 终止日期:2026-05-15
|
|||
监事会主席 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
职工代表监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
第10届监事会 起始日期:2020-05-19 终止日期:2023-05-15
|
|||
监事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
监事会主席 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
监事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
职工监事 |
2020-05-19 |
2023-05-15 |
|
第9届监事会 起始日期:2017-07-31 终止日期:2018-02-14
|
|||
监事会主席 |
2017-07-31 |
2018-02-14 |
|
监事 |
2017-07-31 |
2018-02-14 |
|
监事会主席 |
2018-02-14 |
2020-05-18 |
|
监事 |
2018-02-14 |
2020-05-18 |
|
监事 |
2017-07-31 |
2020-05-18 |
|
职工监事 |
2017-08-01 |
2020-05-18 |
|
第8届监事会 起始日期:2014-08-01 终止日期:2015-09-28
|
|||
监事会主席 |
2014-08-01 |
2015-09-28 |
|
监事 |
2014-08-01 |
2015-09-28 |
|
监事 |
2015-09-28 |
2017-07-30 |
|
监事会主席 |
2015-09-28 |
2017-07-30 |
|
监事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
职工监事 |
2014-08-01 |
2017-07-30 |
|
第7届监事会 起始日期:2011-07-29 终止日期:2014-02-07
|
|||
监事 |
2011-07-29 |
2014-02-07 |
|
监事会主席 |
2011-08-05 |
2014-02-07 |
|
监事会主席 |
2014-02-07 |
2014-07-31 |
|
监事 |
2014-02-07 |
2014-07-31 |
|
监事 |
2011-07-29 |
2014-07-31 |
|
职工代表监事 |
2011-07-29 |
2012-08-31 |
|
职工监事 |
2012-09-01 |
2014-07-31 |
|
第6届监事会 起始日期:2008-08-01 终止日期:2011-07-28
|
|||
监事 |
2008-08-01 |
2011-07-28 |
|
监事会主席 |
2008-08-28 |
2011-07-28 |
|
监事 |
2008-08-01 |
2011-07-28 |
|
职工监事 |
2010-04-22 |
2011-07-28 |
|
职工监事 |
2009-12-29 |
2010-04-20 |
|
职工监事 |
2008-08-01 |
2009-09-25 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-06-30 终止日期:2007-07-18
|
|||
监事会主席 |
2006-06-30 |
2007-07-18 |
|
监事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
监事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
监事 |
2006-06-30 |
2007-06-09 |
|
监事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
监事 |
2007-06-09 |
2008-07-31 |
|
监事会主席 |
2007-07-18 |
2008-07-31 |
|
职工监事 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
监事 |
2005-06-30 |
2006-06-30 |
|
监事会主席 |
2005-06-30 |
2008-07-31 |
|
第4届监事会 起始日期:2002-06-26 终止日期:2005-06-29
|
|||
监事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
监事 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
监事长 |
2002-06-26 |
2005-06-29 |
|
监事 |
2002-12-14 |
2005-06-29 |
|
监事 |
2002-06-26 |
2002-12-14 |
|
监事 |
2003-12-01 |
2005-06-29 |
↑返回页顶↑ |