今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-05-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-05-28 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-14 |
-- |
|
副总经理 |
2019-05-28 |
-- |
|
副总经理 |
2019-05-28 |
-- |
|
副总经理 |
2021-08-19 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-14 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-14 |
-- |
|
总经理助理 |
2016-05-23 |
-- |
|
总经理助理 |
2022-06-14 |
-- |
|
财务总监 |
2023-12-28 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2022-06-14 终止日期:2025-06-13
|
|||
董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
董事长 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
董事 |
2022-06-14 |
2023-06-13 |
|
董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
非独立董事 |
2023-06-13 |
2025-06-13 |
|
独立董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
独立董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
独立董事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
第10届董事会 起始日期:2019-05-28 终止日期:2022-05-27
|
|||
董事长 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
副董事长 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
独立董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
独立董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
独立董事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
第9届董事会 起始日期:2016-05-23 终止日期:2019-05-27
|
|||
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
董事长 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
副董事长 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
副董事长 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
独立董事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
第8届董事会 起始日期:2013-05-20 终止日期:2016-05-22
|
|||
董事长 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
副董事长 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
非独立董事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-04-19 终止日期:2023-12-31
|
|||
董事 |
2010-05-21 |
2011-04-29 |
|
董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
董事长 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
副董事长 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
董事 |
2012-05-15 |
2013-05-19 |
|
董事 |
2011-04-29 |
2012-04-19 |
|
董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
独立董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
独立董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
独立董事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
第6届董事会 起始日期:2010-01-08 终止日期:2010-05-20
|
|||
董事会秘书 |
2010-01-08 |
2010-05-20 |
|
董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
董事长 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
独立董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
独立董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
副董事长 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
董事会秘书 |
2007-05-19 |
2010-01-08 |
|
董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
独立董事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
第5届董事会 起始日期:2004-04-29 终止日期:2007-05-18
|
|||
董事会秘书 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
独立董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
董事长 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2007-05-18 |
|
董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
独立董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
独立董事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
董事 |
2004-04-29 |
2006-06-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2022-06-14 终止日期:2025-06-13
|
|||
职工监事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
监事会主席 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
监事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
监事 |
2022-06-14 |
2025-06-13 |
|
第10届监事会 起始日期:2019-05-28 终止日期:2022-06-13
|
|||
监事会主席 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
职工代表监事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
监事 |
2019-05-28 |
2022-06-13 |
|
监事 |
2019-05-28 |
2021-05-19 |
|
监事 |
2021-05-19 |
2022-06-13 |
|
第9届监事会 起始日期:2016-05-23 终止日期:2019-05-27
|
|||
职工代表监事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
监事会主席 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
股东代表监事 |
2016-05-23 |
2019-05-27 |
|
股东代表监事 |
2016-05-23 |
2017-06-08 |
|
股东代表监事 |
2017-06-08 |
2019-05-27 |
|
第8届监事会 起始日期:2013-05-20 终止日期:2016-05-22
|
|||
监事会主席 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
股东代表监事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
职工代表监事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
股东代表监事 |
2013-05-20 |
2016-05-22 |
|
第7届监事会 起始日期:2010-05-21 终止日期:2013-05-19
|
|||
监事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
监事会主席 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
监事 |
2012-05-15 |
2013-05-19 |
|
监事 |
2010-05-21 |
2012-04-19 |
|
职工代表监事 |
2010-05-21 |
2013-05-19 |
|
第6届监事会 起始日期:2008-05-16 终止日期:2010-05-20
|
|||
监事 |
2008-05-16 |
2010-05-20 |
|
职工监事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
监事会主席 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
监事 |
2007-05-19 |
2008-05-16 |
|
监事 |
2007-05-19 |
2010-05-20 |
|
第5届监事会 起始日期:2004-04-29 终止日期:2007-05-18
|
|||
监事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
监事长 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
|
监事 |
2004-04-29 |
2007-05-18 |
↑返回页顶↑ |