今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-06-13 |
-- |
|
副总经理 |
2017-03-02 |
-- |
|
财务总监 |
2017-03-02 |
-- |
|
副总经理 |
2012-08-15 |
-- |
|
董事会秘书 |
2012-08-15 |
-- |
|
副总经理 |
2022-08-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-06-13 终止日期:2025-06-07
|
|||
非独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
董事长 |
2022-06-13 |
2025-06-07 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2024-05-06 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
非独立董事 |
2024-05-22 |
2025-06-07 |
|
独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
独立董事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-04-17 终止日期:2022-06-13
|
|||
非独立董事 |
2019-04-17 |
2022-06-07 |
|
董事长 |
2019-04-17 |
2022-06-13 |
|
非独立董事 |
2019-04-17 |
2020-12-17 |
|
非独立董事 |
2019-04-17 |
2021-11-24 |
|
非独立董事 |
2019-04-17 |
2022-06-07 |
|
董事 |
2021-01-12 |
2022-06-07 |
|
独立董事 |
2019-04-17 |
2021-07-27 |
|
董事 |
2021-12-13 |
2022-06-07 |
|
独立董事 |
2019-04-17 |
2020-08-19 |
|
独立董事 |
2019-04-17 |
2022-06-07 |
|
独立董事 |
2020-11-20 |
2021-09-16 |
|
独立董事 |
2021-07-27 |
2022-06-07 |
|
独立董事 |
2022-02-22 |
2022-06-07 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-04-15 终止日期:2019-04-17
|
|||
董事长 |
2018-12-16 |
2019-04-17 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
董事长 |
2016-04-15 |
2018-12-16 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2018-09-27 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2016-09-02 |
|
董事 |
2018-10-16 |
2019-04-16 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
独立董事 |
2016-12-06 |
2018-08-14 |
|
第2届董事会 起始日期:2014-07-31 终止日期:2016-04-14
|
|||
董事长 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
董事 |
2014-08-20 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-15 |
2014-07-29 |
|
独立董事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
独立董事 |
2013-04-15 |
2015-04-27 |
|
独立董事 |
2013-04-15 |
2014-08-20 |
|
独立董事 |
2014-08-20 |
2016-04-14 |
|
独立董事 |
2015-07-21 |
2016-04-14 |
|
第1届董事会 起始日期:2013-03-11 终止日期:2013-04-14
|
|||
董事长 |
2013-03-11 |
2013-04-14 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
代理董事长 |
2013-03-07 |
2013-03-11 |
|
董事长 |
2010-04-16 |
2013-03-07 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2012-11-06 |
|
独立董事 |
2012-11-06 |
2013-04-14 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-06-08 终止日期:2025-06-07
|
|||
股东代表监事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
监事会主席 |
2022-06-13 |
2025-06-07 |
|
职工代表监事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
职工代表监事 |
2022-06-08 |
2025-06-07 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-04-17 终止日期:2022-06-13
|
|||
监事会主席 |
2019-04-17 |
2022-06-13 |
|
非职工代表监事 |
2019-04-17 |
2022-06-07 |
|
职工代表监事 |
2019-04-17 |
2022-06-07 |
|
职工代表监事 |
2019-05-22 |
2022-06-07 |
|
职工代表监事 |
2019-04-17 |
2019-05-22 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-04-15 终止日期:2019-04-17
|
|||
监事长 |
2016-04-15 |
2019-04-17 |
|
非职工代表监事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
职工代表监事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
职工代表监事 |
2016-04-15 |
2019-04-16 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-04-15 终止日期:2016-04-14
|
|||
非职工代表监事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
监事长 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
职工代表监事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
职工代表监事 |
2013-04-15 |
2016-04-14 |
|
第1届监事会 起始日期:2010-04-16 终止日期:2013-04-14
|
|||
监事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
监事长 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
职工监事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
|
职工监事 |
2010-04-16 |
2013-04-14 |
↑返回页顶↑ |