- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
杨惠容 |
女 |
1964 |
大专 |
中国 |
简 历 |
杨惠容:女,汉族,1964年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历。2005年至2019年任公司工艺纪律检查委员会主任,2011年3月至2017年5月25日任公司监事,2017年5月25日起至今任公司总经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
200000股 |
新增股份均系其到期离任后从二级市场买入 | 2024-04-20 |
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
2023-02-21 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
2022-03-15 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
2021-04-27 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
2020-04-22 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
2019-04-25 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
分红送股 | 2018-02-13 |
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
44000股 |
分红送转 | 2017-09-08 |
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-29 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-29 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-20 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-25 |
|
四川和邦生物科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-02-07 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2017-05-22 |
2017-05-24 |
1743400 |
|
监事 |
2014-05-26 |
2017-05-21 |
1743400 |
|
监事 |
2011-03-26 |
2014-05-25 |
1743400 |
|
总经理 |
2017-05-24 |
2023-05-15 |
1743400 |
↑返回页顶↑ |