- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
许金祥 |
男 |
1964 |
大专 |
|
简 历 |
许金祥:男,1964年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。许金祥先生历任桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长,桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁、总裁。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会董事、总裁。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
237500股 |
股权激励、卸任后减持 | 2024-04-27 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
243760股 |
2023-04-22 |
|
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
243760股 |
实施减持 | 2022-04-28 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
324960股 |
2021-04-16 |
|
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
243760股 |
二级市场买卖 | 2021-01-07 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
324960股 |
个人减持 | 2020-04-21 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
324960股 |
二级市场买卖 | 2019-07-01 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
433160股 |
资本公积金转增股本 | 2019-03-14 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
433160股 |
资本公积金转增股本 | 2018-08-16 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
309400股 |
自主减持 | 2018-03-13 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
309400股 |
二级市场买卖 | 2017-12-19 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
412500股 |
自主减持 | 2017-03-28 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
412500股 |
二级市场买卖 | 2016-12-19 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
550000股 |
2016-04-12 |
|
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
550000股 |
实施股权激励 | 2015-04-14 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
550000股 |
实施股权激励 | 2014-08-13 |
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-18 |
|
桐昆集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-12 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2020-06-22 |
2023-05-30 |
382200 |
|
董事 |
2017-04-20 |
2020-06-21 |
382200 |
|
董事 |
2014-04-25 |
2017-04-19 |
382200 |
|
董事 |
2011-04-29 |
2014-04-24 |
382200 |
|
董事 |
2008-04-29 |
2011-04-28 |
382200 |
|
总裁 |
2015-01-15 |
2023-05-30 |
382200 |
|
执行总裁 |
2008-04-29 |
2015-01-15 |
382200 |
↑返回页顶↑ |