- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
郭军 |
男 |
1972 |
中专 |
|
简 历 |
郭军先生,男,中专学历。三联商社股份有限公司第八届董事会董事,已届满离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
国美通讯设备股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-21 |
|
国美通讯设备股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-15 |
|
国美通讯设备股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-16 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2012-04-27 |
2014-06-26 |
18000 |
↑返回页顶↑ |