- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
王兴 |
男 |
1965 |
硕士在读 |
中国 |
简 历 |
王兴,男,出生于1965年,1989年毕业于哈尔滨理工大学审计专业;目前就读于东北财经大学,MPACC在读。1989年,任职于沈阳第一机床厂审计监察处;1996年初,任职于沈阳机床(集团)有限责任公司财务部,1996年任职于沈阳第三机床厂破产清算小组;2001年1月,任职于中捷机床有限公司副总经理、财务负责人;2003年末,任职于沈阳数控机床有限责任公司副总经理、财务负责人;2006年起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事,财务负责人,2007年3月至今任职于云南CY集团有限公司,任副总经理、财务负责人。自2007年3月23日担任本公司董事。2011年7月28日担任本公司董事长。任期至2017年1月18日。现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-25 |
|
通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-31 |
|
通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-31 |
|
通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-29 |
|
通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-28 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
执行董事 |
2014-10-31 |
2017-01-18 |
28000 |
|
董事长 |
2014-10-31 |
2017-01-18 |
28000 |
|
执行董事 |
2011-10-31 |
2014-10-30 |
28000 |
|
董事长 |
2011-10-31 |
2014-10-30 |
28000 |
|
董事长 |
2011-07-27 |
2011-10-30 |
28000 |
|
董事 |
2008-10-31 |
2011-10-30 |
28000 |
|
董事 |
2007-03-23 |
2008-10-30 |
28000 |
↑返回页顶↑ |