- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
王立华 |
男 |
1964 |
研究生 |
|
简 历 |
王立华:男,1964年出生,毕业于吉林大学,硕士研究生。2007年6月至2013年12月任京泰实业(集团)有限公司董事副总经理兼北京办事处主任(首席代表),2013年11月至今任北京控股集团财务有限公司董事兼总经理。2008年10月至2014年5月任华远地产股份有限公司董事,现已卸任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
华远地产股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-25 |
|
华远地产股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-25 |
|
华远地产股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-20 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2008-10-09 |
2014-05-05 |
↑返回页顶↑ |