- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈根洪 |
男 |
1975 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
陈根洪先生,1975年生,硕士研究生学历,中国共产党员。曾任公司董事,报告期离任。曾任珠海公共交通运输集团有限公司党委副书记、纪委书记、珠海市香洲正方控股有限公司董事长、珠海市正方创业投资有限公司董事长、珠海市香洲正方公共资源运营有限公司董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-25 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-08-21 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-29 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-30 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-26 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-16 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-08-22 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-18 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-08-22 |
|
东信和平科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-27 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2017-05-16 |
2019-04-19 |
||
非独立董事 |
2013-12-20 |
2017-05-15 |
↑返回页顶↑ |