今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2019-05-01 |
-- |
|
执行副总裁 |
2018-02-01 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-03-28 |
-- |
|
执行副总裁 |
2012-02-01 |
-- |
|
首席财务官 |
2012-02-01 |
-- |
|
功率器件研发副总裁 |
2021-05-13 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-05-13 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-05-13 |
-- |
|
设计与器件中心副总裁 |
2021-05-13 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-05-13 |
-- |
|
总监 |
2021-05-13 |
-- |
|
首席技术专家 |
2021-05-13 |
-- |
|
总监 |
2021-05-13 |
-- |
|
首席技术专家 |
2021-05-13 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-05-13 |
-- |
|
核心技术人员 |
2024-08-20 |
-- |
|
执行副总裁 |
2024-08-20 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第0届董事会 起始日期:2023-06-30 终止日期:2024-05-13
|
|||
执行董事 |
2021-05-13 |
2024-05-09 |
|
执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
董事会主席 |
2021-05-13 |
2024-05-13 |
|
执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
执行董事 |
2022-05-12 |
2024-05-09 |
|
非执行董事 |
2021-05-13 |
2024-05-13 |
|
非执行董事 |
2022-05-12 |
2023-09-02 |
|
非执行董事 |
2020-05-14 |
2023-05-14 |
|
非执行董事 |
2024-01-19 |
2024-05-09 |
|
非执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
非执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
非执行董事 |
2024-03-28 |
2024-05-09 |
|
独立非执行董事 |
2021-05-13 |
2024-05-13 |
|
独立非执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
独立非执行董事 |
2022-05-12 |
2024-05-09 |
|
独立非执行董事 |
2021-05-13 |
2024-03-28 |
|
独立非执行董事 |
2024-05-09 |
2027-05-08 |
|
独立非执行董事 |
2024-03-28 |
2024-05-09 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
↑返回页顶↑ |