读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
光大保德信精选18个月混合(005444) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1676664 | ||||||||
基金代码 | 005444 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信精选 18 个月混合 基金主代码 005444 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 黄波 共同管理本基金的其他基金经理姓名 周华 离任基金经理姓名 何奇 2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 黄波 任职日期 2019年 10 月 22 日 证券从业年限 7 证券投资管理从业年限 7 过往从业经历 2012年 7 月至 2016 年 5 月在平安养老保险股 份有限 公司任职 固定收 益部助 理投资 经理;2016 年 5 月至 2017 年 9 月 在长信 基金管 理有限 公司任 职固定 收益部专 户投 资经理;2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆 信永丰基 金管理 有限公 司任职 专户投 资部 副总 监;2019 年 6 月 加入光 大保德 信基金 管理有 限公司,2019 年 10 月 起 担 任 光 大 保德信 中高等 级债券型 证券投 资基金 、光大保 德信安 祺债券 型证券投 资基金 、光 大 保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用 添益债券 型证券 投资基 金的 基金经理。 其中:管理过公募基金的名称及期间 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 002405 光 大 保 德 信 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基金 2019年 10 月 9 日 - 003107 光 大 保 德 信 安 祺 债 券型证券投资基金 2019年 10 月 9 日 - 360008 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金 2019年 10 月 9 日 - 360013 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基金 2019年 10 月 9 日 - 是 否 曾 被 监 管 机 构 予 以 行 政 处 罚 或 采 取行政监管措施 否 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 - 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是 否 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协会注册/登记 是 3.离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 何奇 离任原因 公司安排 离任日期 2019年 10 月 22 日 转任本公司其他工作岗位的说明 继续担任光大保德信优势配置混合型证券投资 基金、 光 大保德 信中国 制造 2025 灵 活配置混合型证券投资基金、 光大保德信多策 略智选 18 个 月定期 开放混 合型证 券 投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基 金经理。 是 否 已 按 规 定 在 中 国 基 金 业 协 会 办 理 变更手续 是 是 否 已 按 规 定 在 中 国 基 金 业 协 会 办 理 注销手续 否 4.其他需要提示的事项 黄波先生简历 黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月起担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。 周华先生简历 周华先生,香港大学金融学硕士,历任第一创业证券股份有限公司债券交易员、景顺长城基金管理有限公司债券交易员、信用研究员、投资经理,泰康资产管理有限责任公司第三方投资部固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月至今担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 光大保德信基金管理有限公司 2019年10月22日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |