- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
直军 |
男 |
本科 |
中国 |
|
简 历 |
直军,男,中国国籍,1962年8月出生,毕业于北京经济学院财务会计专业,本科学历,高级会计师。为本公司董事长及于二零一二年四月十一日成为非执行董事,并于二零二一年三月三十日辞任。直先生自一九八五年八月至一九八七年十二月于北京市公共交通总公司担任财务处干部,于一九八七年十二月至一九九二年五月担任该公司财务处副处长。彼自一九九二年五月至一九九三年四月担任北京市电车公司财务科科长(副处级),并自一九九三年四月至一九九四年八月担任北京市公共交通总公司财务处副处长,于一九九四年八月至十月担任财务处处长,并于一九九四年十月至二零零四年九月担任该公司总会计师。于二零零四年九月至二零零六年十一月,直先生于北京市公共交通控股(集团)有限公司担任董事及总会计师,并自二零零六年十一月至二零一零年三月出任该公司董事、副总经理、总会计师。自二零一一年二月起,直先生于北京市国有资产经营有限责任公司(「北京国资公司」)担任总裁。彼于二零一六年五月辞任北京科技园建设(集团)股份有限公司之董事长。直先生于一九八五年八月毕业于北京经济学院,主修财务会计。直先生已取得高级会计师的资格,于一九九六年十一月获北京市高级专业技术职务评审委员会颁发证书。直先生为本公司战略委员会主席。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
绿色动力环保集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-03-30 |
|
绿色动力环保集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-03-31 |
|
绿色动力环保集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-03-28 |
|
绿色动力环保集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-28 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事长 |
2018-10-19 |
2021-03-30 |
||
非执行董事 |
2018-10-19 |
2021-03-30 |
||
董事长 |
2015-06-19 |
2018-10-18 |
||
非执行董事 |
2015-06-19 |
2018-10-18 |
↑返回页顶↑ |