- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
琚立生 |
男 |
196509 |
硕士(MBA) |
中国 |
简 历 |
琚立生:男,1965年9月出生,大学本科,中共党员,并获得MBA硕士学位,高级工程师;中国电能成套设备有限公司总经理;曾任本公司董事,于2011年6月离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2009-09-25 |
2011-06-21 |
||
董事 |
2006-09-04 |
2009-09-24 |
||
提名委员会委员 |
2005-12-16 |
2006-09-03 |
||
董事 |
2003-06-01 |
2006-09-03 |
↑返回页顶↑ |