- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
马东 |
男 |
1969 |
博士 |
|
简 历 |
马东,男,1969年10月出生,管理学博士(金融工程)。2018年10月至今担任公司监事,现任公司党委副书记、纪委书记,泰格林纸纪委书记,兼任中国纸业投资有限公司监事、中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席。1990年12月进入国家监察部工作,1992年进入中央纪委工作。曾任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长;团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员,中国纸业投资有限公司风险管理部副经理、经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
600000股 |
监事辞任后限制性股票授予 | 2022-03-19 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
600000股 |
离任后,限制性股票授予 | 2021-08-26 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
600000股 |
股权激励实施 | 2021-06-24 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-10 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-03-11 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-16 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2018-10-29 |
2021-04-30 |
688200 |
↑返回页顶↑ |