- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
高峰 |
男 |
197507 |
本科 |
|
简 历 |
高峰,男,汉族,1975年7月出生,四川遂宁人,2000年7月参加工作,四川轻化工学院会计学专业毕业,大学学士,会计师。2007年9月至今在四川省电力公司财务资产部工作。2012年7月起聘任为乐山电力股份有限公司第七届监事会监事。2013年10月任期届满离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
乐山电力股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-08 |
|
乐山电力股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-16 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2012-07-26 |
2013-10-24 |
↑返回页顶↑ |