- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
胡泽松 |
男 |
196210 |
本科 |
中国 |
简 历 |
胡泽松:男,汉族,1962年10月出生,本科学历,人民大学MBA四川一班研修结业,高级工程师职称,现任成都市武侯区七届人大代表。1983年至今在综合所工作,历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记、所长、党委书记,现任综合所首席科学家;现兼任中国稀土行业协会理事;曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长;曾任盛和稀土董事长、盛和资源(德昌)有限公司执行董事,2014年4月至今任中稀(四川)稀土有限公司副董事长。2019年4月26日至2020年3月30日任公司总经理,2013年1月26日起任公司董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
13000股 |
二级市场增持,离任后二级市场卖出 | 2023-04-29 |
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
20000股 |
二级市场增持 | 2022-08-26 |
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-23 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
20000股 |
二级市场买卖 | 2022-03-21 |
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-23 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-25 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-29 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-29 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-28 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-31 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-25 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-25 |
|
盛和资源控股股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-04-22 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
名誉董事长 |
2022-04-22 |
2025-04-21 |
769998 |
|
董事长 |
2019-04-26 |
2022-04-21 |
769998 |
|
董事 |
2019-04-25 |
2022-04-21 |
769998 |
|
董事长 |
2016-04-26 |
2019-04-26 |
769998 |
|
董事 |
2016-04-26 |
2019-04-24 |
769998 |
|
董事长 |
2013-01-26 |
2016-04-25 |
769998 |
|
董事 |
2013-01-26 |
2016-04-25 |
769998 |
|
总经理 |
2021-04-21 |
2022-04-21 |
769998 |
|
总经理 |
2019-04-26 |
2020-03-30 |
769998 |
|
代理总经理 |
2020-08-18 |
2020-11-02 |
769998 |
|
首席战略官 |
2022-04-22 |
769998 |
↑返回页顶↑ |