- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
林兴 |
男 |
1963 |
本科 |
中国 |
简 历 |
林兴,男,1963年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。2000年起历任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人,本公司总裁。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长。曾任本公司董事,于2012年10月29日任期届满退任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
2880000股 |
股权激励 | 2013-04-20 |
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
2880000股 |
股权激励 | 2012-08-24 |
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
2016000股 |
股权激励 | 2012-04-21 |
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
960000股 |
股权激励 | 2011-04-14 |
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
960000股 |
股权激励实施 | 2011-01-26 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2009-10-21 |
2012-10-28 |
10000 |
|
董事 |
2007-05-18 |
2009-10-20 |
10000 |
|
董事 |
2005-05-30 |
2007-05-17 |
10000 |
|
监事 |
2004-05-18 |
2005-04-26 |
10000 |
|
监事会主席 |
2004-05-18 |
2005-04-26 |
10000 |
|
总裁 |
2005-04-26 |
2006-11-23 |
10000 |
↑返回页顶↑ |