- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
姚先国 |
男 |
1953 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
姚先国,男,1953年出生,复旦大学硕士,中共党员,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学系主任、工商管理学院常务副院长、经济学院常务副院长。现任浙江大学公共管理学院院长。曾任本公司独立董事,于2012年10月29日任期届满退任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
32409股 |
2013-04-20 |
|
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
32409股 |
2012-08-24 |
|
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
32409股 |
2010年利润分配 | 2012-04-21 |
新湖中宝股份有限公司 |
A股 |
27007股 |
09年利润分配 | 2011-04-14 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2009-10-21 |
2012-10-28 |
100000 |
|
独立董事 |
2007-05-18 |
2009-10-20 |
100000 |
↑返回页顶↑ |