- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
曹中 |
男 |
195507 |
本科 |
中国 |
简 历 |
曹中,男,1955年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1987年3月至今任职于上海立信会计金融学院,曾任涉外会计系副主任、主任,财务管理系主任,现任上海立信会计金融学院会计学教授。曾兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司、国旅联合股份有限公司、松芝汽车空调股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司等独立董事。曹中先生曾于2008至2014年连续出任本公司独立董事职务,因届满离任。自2019年4月起至今,担任兴福村镇银行股份有限公司独立董事。自2016年6月起至今,担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2023-04-24 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-25 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-30 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-25 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-05 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-27 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-26 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-20 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-24 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-11 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-04-16 |
|
宁波GQY视讯股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2012-08-21 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2019-09-04 |
2022-09-04 |
34100 |
|
独立董事 |
2018-08-30 |
2019-09-03 |
34100 |
|
独立董事 |
2016-06-29 |
2018-08-29 |
34100 |
|
独立董事 |
2012-08-27 |
2014-05-09 |
34100 |
|
独立董事 |
2009-09-10 |
2012-08-26 |
34100 |
↑返回页顶↑ |