- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
樊剑 |
男 |
196906 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
樊剑,男,1969年6月生,硕士研究生文化,经济师。曾任山西证券管理办公室主任科员,广发证券股份有限公司投行分部总经理,北京德瑞兴投资顾问有限公司总经理,北京赢庆投资咨询有限公司总经理,山西高科耐火股份有限公司董事。现任北京金汇兴业投资管理有限公司董事长,北京金沃泰财务顾问有限公司总经理。2013年5月16日任北京首钢股份有限公司独立董事,2016年1月7日辞职离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
北京首钢股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-30 |
|
北京首钢股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-27 |
|
北京首钢股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-27 |
|
北京首钢股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2013-05-16 |
2016-01-07 |
7500 |
↑返回页顶↑ |