- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吴华燕 |
男 |
1978 |
大专 |
|
简 历 |
吴华燕先生:1978年生,大专。2005年5月至2009年8月初灵有限生产部副主管;2009年8月至今任公司职工代表监事。2016年4月换届离任监事,但仍在公司任职。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-15 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-17 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-20 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-08-25 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-28 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-08-15 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-28 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-29 |
|
杭州初灵信息技术股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2012-08-25 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
职工监事 |
2012-08-20 |
2016-04-05 |
15000 |
|
职工代表监事 |
2009-08-01 |
2012-08-19 |
15000 |
↑返回页顶↑ |