- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
孙志文 |
男 |
197010 |
本科 |
中国 |
简 历 |
孙志文先生,1970年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、资产评估师、注册税务师。2005年5月至2010年6月在芜湖永信会计师事务所担任注册会计师,2008年7月至2013年6月曾担任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任芜湖恒盛会计师事务所注册会计师、芜湖鸠江生产力促进中心法定代表人。2014年5月至2020年5月担任本公司独立董事,现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-28 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-27 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-25 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-16 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-08-03 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-02-22 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-26 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-02-05 |
|
安徽众源新材料股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-08-21 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2017-05-22 |
2020-05-21 |
20000 |
|
独立董事 |
2014-05-24 |
2017-05-21 |
20000 |
↑返回页顶↑ |