- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
姚长辉 |
男 |
博士 |
中国 |
|
简 历 |
姚长辉先生,1964年7月出生,中国国籍,博士,无境外永久居留权,现任北京大学光华管理学院金融系教授,中银国际证券有限公司独立董事,营口银行股份有限公司独立董事,上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事,武桥重工集团股份有限公司独立董事,上海安硕信息技术股份有限公司独立董事。已于2015年10月9日卸任公司独立董事职务。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-16 |
|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-08-28 |
|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-02-28 |
|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-07-31 |
|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-18 |
|
锦州永杉锂业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-04-02 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2012-10-09 |
2016-01-10 |
60000 |
|
独立董事 |
2009-08-27 |
2012-10-09 |
60000 |
↑返回页顶↑ |