- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
沈振山 |
男 |
196502 |
||
简 历 |
沈振山先生,汉族,中共党员,1965年2月生,毕业于北京市供销学校财务专业,本公司离任董事。曾任顺义区供销社木林供销社会计、主管会计、副主任主管会计;中再生财务部经理;江苏中再生投资开发有限公司总经理、中再生公司华东网络经营管理中心总监;中再生总经理助理兼财务部经理,中再资源财务部经理;中再生党委委员、副总经理。2015年6月至2020年3月任本公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-28 |
|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-21 |
|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-16 |
|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-20 |
|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-26 |
|
中再资源环境股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-01 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2018-12-21 |
2020-03-20 |
||
董事 |
2015-06-25 |
2018-12-20 |
↑返回页顶↑ |