- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
王文博 |
男 |
195705 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
王文博,男,1957年5月出生,汉族,1975年2月参加工作,中共党员,研究生学历,高级审计师。历任:陕西省审计厅主任科员;陕西省审计厅《陕西审计》编辑部副主编(副处级);陕西省审计研究所副所长;上海金桥(集团)有限公司审计室副主任、主任;上海金桥(集团)有限公司计财部常务副总经理和资产管理部总经理;本公司审计室主任、综合事务部审计负责人、上海金桥(集团)有限公司纪委副书记、审计法务部总经理、本公司第四、五、六、七、八届监事会副主席。已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-13 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-14 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-31 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-05 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-14 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-20 |
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-23 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2016-05-25 |
2018-02-28 |
||
监事会副主席 |
2016-05-25 |
2018-02-28 |
||
监事 |
2011-06-21 |
2016-05-24 |
||
副监事长 |
2011-06-21 |
2016-05-24 |
||
监事 |
2007-06-28 |
2011-06-20 |
||
监事会副主席 |
2007-06-28 |
2011-06-20 |
||
职工代表监事 |
2004-06-29 |
2007-06-27 |
||
副监事长 |
2004-06-29 |
2007-06-27 |
↑返回页顶↑ |