- 最近访问股
- 我的自选股
邯郸钢铁(600001) 主要股东 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截至日期 |
2009-06-30 | ||||||||
公告日期 |
2009-08-12 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
326483查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
8628股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
流通A股 |
||||||||
2 |
2.24↑ |
流通A股 |
|||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
0.82↑ |
流通A股 |
|||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
0.64↓ |
流通A股 |
|||||||
截至日期 |
2008-12-31 | ||||||||
公告日期 |
2009-03-31 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
396872查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7098股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
流通A股,限售流通股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2008-06-30 | ||||||||
公告日期 |
2008-08-30 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
394211查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7145股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2007-12-31 | ||||||||
公告日期 |
2008-04-19 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
401927查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7007股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
限售流通股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2007-06-30 | ||||||||
公告日期 |
2007-08-16 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
358099查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7865股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
限售流通股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2007-06-01 | ||||||||
公告日期 |
2007-06-05 | ||||||||
股东说明 |
截至2007年6月1日,本公司控股股东邯钢集团公司增持计划已全部实施完毕,现将增持情况公告如下:在本增持期内,邯钢集团公司使用资金1,543,440,787元,增持本公司股票326,670,327股,占本公司总股本的11.598%。邯钢集团公司共计持有本公司股票1,051,295,950股,占本公司总股本的37.327%。 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-12-31 | ||||||||
公告日期 |
2007-04-18 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
134593查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
20740股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
限售流通股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-11-30 | ||||||||
公告日期 |
2006-12-01 | ||||||||
股东说明 |
根据2006年6月1日中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】105号《关于同意豁免邯郸钢铁集团有限责任公司要约收购邯郸钢铁股份有限公司股票义务的批复》,截至2006年11月30日,本公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司已累计增持本公司股票190,571,004股,占本公司总股本的6.83%。 截至2006年11月30日,邯郸钢铁集团有限责任公司共计持有G邯钢1,822,749,375股,占本公司总股本的65.33%。 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-09-12 | ||||||||
公告日期 |
2006-09-13 | ||||||||
股东说明 |
根据2006年6月1日中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】105号《关于同意豁免邯郸钢铁集团有限责任公司要约收购邯郸钢铁股份有限公司股票义务的批复》,截至2006年9月12日,本公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司已累计增持本公司股票141,873,567股,占本公司总股本的5.085%。 截至2006年9月12日,邯郸钢铁集团有限责任公司共计持有G邯钢1,774,051,938股,占本公司总股本的63.58%。 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-08-16 | ||||||||
公告日期 |
2006-08-17 | ||||||||
股东说明 |
根据2006年6月1日中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】105号《关于同意豁免邯郸钢铁集团有限责任公司要约收购邯郸钢铁股份有限公司股票义务的批复》,截至2006年8月16日,本公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司已累计增持本公司股票98,760,013股,占本公司总股本的3.54%。 截至2006年8月16日,邯郸钢铁集团有限责任公司共计持有G邯钢1,730,938,384股,占本公司总股本的62.04%。 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-08-07 | ||||||||
公告日期 |
2006-08-08 | ||||||||
股东说明 |
根据2006年6月1日中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】105号《关于同意豁免邯郸钢铁集团有限责任公司要约收购邯郸钢铁股份有限公司股票义务的批复》,截至2006年8月7日,本公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司已累计增持本公司股票66,357,797股,占本公司总股本的2.38%。 截至2006年8月7日,邯郸钢铁集团有限责任公司共计持有G邯钢1,698,536,168股,占本公司总股本的60.87%。 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-06-30 | ||||||||
公告日期 |
2006-08-19 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
156076查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
17877股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
2 |
流通股 |
||||||||
3 |
流通股 |
||||||||
4 |
限售流通股 |
||||||||
5 |
流通股 |
||||||||
6 |
流通股 |
||||||||
7 |
海通-中行 |
27098967 |
0.97 |
流通股 |
|||||
8 |
流通股 |
||||||||
9 |
流通股 |
||||||||
10 |
流通股 |
||||||||
截至日期 |
2006-04-20 | ||||||||
公告日期 |
2006-04-21 | ||||||||
股东说明 |
邯钢集团公司根据《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中关于增持股份的承诺,于2006年4月5日起在二级市场增持本公司股票。截止2006年4月20日,累计增持本公司股票数额为300,888,885股,占本公司总股本的10.88%。增持完成后,邯钢集团公司共计持有G邯钢1,632,178,371股,占本公司总股本的59.05%。 限售流通股: 1331289486股 流通A股:300888885股 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-04-14 | ||||||||
公告日期 |
2006-04-15 | ||||||||
股东说明 |
本公司股权分置改革方案于2006年4月5日实施。本公司控股股东邯钢集团公司根据《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中关于增持股份的承诺,于2006年4月5日起在二级市场增持本公司股票。截止2006年4月14日,累计增持本公司股票数额为277,426,541股,占本公司总股本的10.04%。 限售流通股: 1331289486股 流通A股:277426541股 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-04-07 | ||||||||
公告日期 |
2006-04-08 | ||||||||
股东说明 |
本公司股权分置改革方案已于2006年4月5日实施。本公司控股股东邯钢集团公司根据《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中关于增持股份的承诺,于2006年4月5日起在二级市场增持本公司股票。截止2006年4月7日,增持本公司股票数额已达到155,974,587股,占本公司总股本的 5.644%。 限售流通股:1331289486股 流通A股:155974587股 | ||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股,流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2006-04-04 | ||||||||
公告日期 |
2006-03-31 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
限售流通股 |
||||||||
截至日期 |
2006-01-25 | ||||||||
公告日期 |
2006-01-25 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
国有股 |
||||||||
截至日期 |
2005-12-31 | ||||||||
公告日期 |
2006-04-22 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
176210查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
12800股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
国有股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
集合计划 |
3678380 |
0.16 |
流通A股 |
|||||
10 |
林航 |
2503844 |
0.11 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2005-06-30 | ||||||||
公告日期 |
2005-07-29 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
185098查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
8151股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
国有股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
社会公众股 |
||||||||
5 |
社会公众股 |
||||||||
6 |
社会公众股 |
||||||||
7 |
社会公众股 |
||||||||
8 |
杨建梅 |
1839253 |
0.12 |
社会公众股 |
|||||
9 |
翁史锋 |
817902 |
0.05 |
社会公众股 |
|||||
10 |
社会公众股 |
||||||||
截至日期 |
2005-03-31 | ||||||||
公告日期 |
2005-04-02 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
182849查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
8148股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
国家股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
杨建梅 |
1929600 |
0.13 |
流通A股 |
|||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2004-12-31 | ||||||||
公告日期 |
2005-03-28 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
185442查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
8034股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
国有股 |
||||||||
3 |
社会公众股 |
||||||||
4 |
社会公众股 |
||||||||
5 |
社会公众股 |
||||||||
6 |
社会公众股 |
||||||||
7 |
杨建梅 |
1929600 |
0.13 |
社会公众股 |
|||||
8 |
社会公众股 |
||||||||
9 |
戴令军 |
1061763 |
0.07 |
社会公众股 |
|||||
10 |
社会公众股 |
||||||||
截至日期 |
2004-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
188488查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7887股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
国有股 |
||||||||
3 |
流通股 |
||||||||
4 |
流通股 |
||||||||
5 |
流通股 |
||||||||
6 |
黎建华 |
2111217 |
0.14 |
流通股 |
|||||
7 |
流通股 |
||||||||
8 |
戴令军 |
1500763 |
0.1 |
流通股 |
|||||
9 |
流通股 |
||||||||
10 |
周启俊 |
1416600 |
0.1 |
流通股 |
|||||
截至日期 |
2003-12-31 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
201821查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7366股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
国家股 |
||||||||
3 |
流通股 |
||||||||
4 |
流通股 |
||||||||
5 |
流通股 |
||||||||
6 |
流通股 |
||||||||
7 |
流通股 |
||||||||
8 |
流通股 |
||||||||
9 |
流通股 |
||||||||
10 |
流通股 |
||||||||
截至日期 |
2003-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
210328查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7068股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
国家股 |
||||||||
3 |
流通股 |
||||||||
4 |
流通股 |
||||||||
5 |
流通股 |
||||||||
6 |
流通股 |
||||||||
7 |
流通股 |
||||||||
8 |
流通股 |
||||||||
9 |
流通股 |
||||||||
10 |
流通股 |
||||||||
截至日期 |
2002-12-31 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
217484查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
6836股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
国家股 |
||||||||
3 |
流通股 |
||||||||
4 |
流通股 |
||||||||
5 |
流通股 |
||||||||
6 |
流通股 |
||||||||
7 |
流通股 |
||||||||
8 |
流通股 |
||||||||
9 |
流通股 |
||||||||
10 |
刘文武 |
826814 |
0.06 |
流通股 |
|||||
截至日期 |
2002-09-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
219317查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
6778股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
慕国平 |
763330 |
0.05 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2002-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
222222查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
6689股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
流通A股 |
||||||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
流通A股 |
||||||||
10 |
慕国平 |
763300 |
0.05 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2002-03-31 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
流通A股 |
||||||||
5 |
流通A股 |
||||||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
应京 |
912447 |
0.06 |
流通A股 |
|||||
8 |
流通A股 |
||||||||
9 |
洪金城 |
806885 |
0.05 |
流通A股 |
|||||
10 |
王金波 |
800000 |
0.05 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2001-12-31 | ||||||||
公告日期 |
1900-01-01 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
236647查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
6282股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国有股 |
||||||||
2 |
流通A股 |
||||||||
3 |
流通A股 |
||||||||
4 |
洪金城 |
736125 |
0.05 |
流通A股 |
|||||
5 |
英大投资 |
700000 |
0.05 |
境内法人股 |
|||||
6 |
慕国平 |
582400 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
7 |
费月珍 |
573364 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
8 |
应京 |
523400 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
9 |
王元英 |
491900 |
0.03 |
流通A股 |
|||||
10 |
阮文梓 |
476924 |
0.03 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2001-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
英大投资 |
2000000 |
0.14 |
境内法人股 |
|||||
3 |
李学荣 |
865000 |
0.06 |
流通A股 |
|||||
4 |
孔庆梅 |
651055 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
5 |
洪金城 |
647589 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
6 |
流通A股 |
||||||||
7 |
于秋 |
551025 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
8 |
费月珍 |
549364 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
9 |
汪美君 |
546500 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
10 |
应京 |
523400 |
0.04 |
流通A股 |
|||||
截至日期 |
2000-12-31 | ||||||||
公告日期 |
1900-01-01 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
253746查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
5858股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
已流通A股 |
||||||||
3 |
邱郎葆 |
850023 |
0.06 |
已流通A股 |
|||||
4 |
已流通A股 |
||||||||
5 |
朱新民 |
799336 |
0.05 |
已流通A股 |
|||||
6 |
孔庆梅 |
670018 |
0.05 |
已流通A股 |
|||||
7 |
施汉钦 |
655000 |
0.04 |
已流通A股 |
|||||
8 |
已流通A股 |
||||||||
9 |
汪美君 |
643946 |
0.04 |
已流通A股 |
|||||
10 |
已流通A股 |
||||||||
截至日期 |
2000-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
国家股 |
||||||||
2 |
A股流通 |
||||||||
3 |
金贞姬 |
1199000 |
0.08 |
A股流通 |
|||||
4 |
北屏技术 |
852722 |
0.06 |
A股流通 |
|||||
5 |
豫中信投 |
839995 |
0.06 |
A股流通 |
|||||
6 |
张佩秋 |
761802 |
0.05 |
A股流通 |
|||||
7 |
A股流通 |
||||||||
8 |
周书群 |
648100 |
0.04 |
A股流通 |
|||||
9 |
A股流通 |
||||||||
10 |
邱兴贵 |
559960 |
0.04 |
A股流通 |
|||||
截至日期 |
2000-06-16 | ||||||||
公告日期 |
1900-01-01 | ||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
|||||||||
2 |
|||||||||
3 |
|||||||||
4 |
游文姬 |
1235722 |
0.08 |
||||||
5 |
金贞姬 |
1199000 |
0.08 |
||||||
6 |
北屏技术 |
852722 |
0.06 |
||||||
7 |
豫中信投 |
839995 |
0.06 |
||||||
8 |
张佩秋 |
761802 |
0.05 |
||||||
9 |
周书群 |
561100 |
0.04 |
||||||
10 |
陕信一部 |
559997 |
0.04 |
||||||
截至日期 |
1999-12-31 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
216579查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
6305股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
|||||||||
2 |
王雪群 |
1419000 |
0.1 |
||||||
3 |
柴丽娟 |
1020800 |
0.07 |
||||||
4 |
徐惠珍 |
891000 |
0.07 |
||||||
5 |
嘉工联合 |
880000 |
0.06 |
||||||
6 |
曾东升 |
755700 |
0.06 |
||||||
7 |
汪志俊 |
695495 |
0.05 |
||||||
8 |
豫中信投 |
660000 |
0.05 |
||||||
9 |
|||||||||
10 |
张佩秋 |
638562 |
0.05 |
||||||
截至日期 |
1999-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
169629查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7318股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
|||||||||
2 |
王雪群 |
1290000 |
0.1 |
||||||
3 |
谭建 |
1063900 |
0.09 |
||||||
4 |
刘贵香 |
945537 |
0.08 |
||||||
5 |
付振昆 |
930000 |
0.07 |
||||||
6 |
王峥 |
831226 |
0.07 |
||||||
7 |
徐惠珍 |
810000 |
0.07 |
||||||
8 |
豫中信投 |
720000 |
0.06 |
||||||
9 |
鲍仙利 |
720000 |
0.06 |
||||||
10 |
曾东升 |
687000 |
0.06 |
||||||
截至日期 |
1998-12-31 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
161248查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7699股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
|||||||||
2 |
|||||||||
3 |
唐小苹 |
2343880 |
0.19 |
||||||
4 |
|||||||||
5 |
|||||||||
6 |
李金花 |
1108800 |
0.09 |
||||||
7 |
财政工会 |
1000000 |
0.08 |
||||||
8 |
国发养殖 |
1000000 |
0.08 |
||||||
9 |
章伟平 |
946000 |
0.08 |
||||||
10 |
费菲 |
918300 |
0.07 |
||||||
截至日期 |
1998-06-30 | ||||||||
公告日期 |
|||||||||
股东说明 |
|||||||||
股东总数 |
157486查看变化趋势 | ||||||||
平均持股数 |
7882股(按总股本计算) 查看变化趋势 | ||||||||
编号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
持股比例(%) |
股本性质 |
|||||
1 |
|||||||||
2 |
|||||||||
3 |
|||||||||
4 |
邱朗葆 |
2020000 |
0.16 |
||||||
5 |
周明林 |
1800000 |
0.15 |
||||||
6 |
|||||||||
7 |
华兴财政 |
1732801 |
0.14 |
||||||
8 |
|||||||||
9 |
陈乃竹 |
1138500 |
0.09 |
||||||
10 |
李国芳 |
1000052 |
0.08 |
||||||
点击查看近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |