- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
贾合朝 |
男 |
196305 |
本科 |
中国 |
简 历 |
贾合朝:男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任泸州市发改委副主任、泸州市国信资产管理有限公司董事,现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司董事、公司副董事长、副总裁。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
7500股 |
离任后买入 | 2024-04-25 |
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2023-04-26 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-08-30 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-28 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-08-27 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-26 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-08-28 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-27 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-08-30 |
|
鸿利智汇集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-26 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
副董事长 |
2021-11-22 |
2023-05-09 |
958800 |
|
非独立董事 |
2021-11-22 |
2023-05-09 |
958800 |
|
副董事长 |
2018-11-20 |
2021-11-21 |
958800 |
|
董事 |
2018-11-20 |
2021-11-21 |
958800 |
|
副总裁 |
2018-11-20 |
2023-05-09 |
958800 |
↑返回页顶↑ |