读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
光大保德信岁末红利债券A(000489) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2600830 | ||||||||
基金代码 | 000489 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | ||||||||
信息全文 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期:2021年12月22日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券 基金主代码 000489 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 解聘基金经理 共同管理本基金的其他基金经理姓名 李怀定 离任基金经理姓名 毕凯 2.离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 毕凯 离任原因 个人原因 离任日期 2021年12月22日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 是 3.其他需要提示的事项 李怀定先生简历 李怀定先生,复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理。 光大保德信基金管理有限公司 2021年12月22日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |