读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1989321 | ||||||||
基金代码 | 006876 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 基金主代码 006876 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 吴翰 共同管理本基金的其他基金经理姓名 王宠 离任基金经理姓名 - 2新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 吴翰 任职日期 2020年8月5日 证券从业年限 19年 证券投资管理从业年限 2年 过往从业经历 2000年12月至2002年6月任广东证券股份有限公司高级研究员,2002年7月至2010年7月任国投瑞银基金管理有限公司高级产品经理,2010年7月至2014年8月任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监,2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司总经理助理,2015年4月至2017年3月历任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监、数量与指数投资部副总监,2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部,2017年11月转任资产配置部部门总经理,2018年12月转入专户投资部任投资经理,2020年7月转入资产配置部,2020年8月5日起担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 其中:管理过公募基金的名称及期间 基金 主代码 基金名称 任职日期 离任日期 - - - - 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否 是否已取得基金从业资格 是 国籍 中国 学历、学位 博士研究生 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 是 3其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2020年8月5日起生效。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2020年8月5日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |