- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
蒋根福 |
男 |
19410703 |
||
简 历 |
蒋根福,男,1941年7月3日出生,原珠海市博元投资股份有限公司董事。现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
亚美控股集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-29 |
|
亚美控股集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-30 |
|
亚美控股集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-01-28 |
|
亚美控股集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-01-22 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2011-12-13 |
2015-01-22 |
6000 |
|
董事 |
2008-06-23 |
2011-12-12 |
6000 |
|
董事 |
2008-01-21 |
2008-06-22 |
6000 |
↑返回页顶↑ |