- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
宋思忠 |
男 |
194601 |
中专 |
中国 |
简 历 |
宋思忠,男,1946年1月出生,汉族,河北阳原人,中专学历。曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。2011年11月16日至2015年1月16日,担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。2015年1月16日,离任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-30 |
|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-31 |
|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-01 |
|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-22 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2011-11-16 |
2015-01-15 |
43300 |
|
独立董事 |
2008-02-15 |
2011-11-15 |
43300 |
↑返回页顶↑ |