- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
章先杰 |
男 |
1968 |
大专 |
中国 |
简 历 |
章先杰,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本公司董事、总经理,大专学历。1986年10月至2002年5月,分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作,期间于1988年参加全国律师统考,取得律师资格,为专职律师。2005年7月至2008年7月任本公司第一届监事会主席;2008年7月至今任本公司董事、2014年7月至2017年3月任本公司副总经理。2017年3月28日至2020年9月任公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理;广州南洋供应链有限公司总经理;广州南洋新能源有限公司董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2021-04-29 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2020-04-30 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2019-04-30 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2018-08-25 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2018-04-27 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2017-08-29 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2017-04-26 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2016-04-12 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
2015-04-28 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
减持 | 2014-04-28 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
减持 | 2013-08-29 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
190687股 |
减持 | 2013-04-24 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
143015股 |
竞价交易 | 2013-01-09 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
190687股 |
2012年2月卖出解禁股份63,563股 | 2012-08-28 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
254250股 |
2011年2月卖出解限股份的25%,即42375股;2011年5月实施资本公积金转增股本,每10股转增10股 | 2012-04-26 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
190687股 |
竞价交易 | 2012-02-02 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
254250股 |
2011年2月卖出解限股份的25%,即42375股;2011年5月实施资本公积金10股转增10股 | 2011-08-29 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
169500股 |
2011-04-07 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
127125股 |
竞价交易 | 2011-02-10 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
169500股 |
2010-10-11 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
169500股 |
2010-08-27 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
169500股 |
每10股转增5股 | 2010-03-18 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
169500股 |
资本公积转增 | 2009-08-25 |
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
113000股 |
2009-04-23 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
113000股 |
2008-08-20 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
113000股 |
2008-04-23 |
|
天融信科技集团股份有限公司 |
A股 |
113000股 |
2008-01-14 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2017-07-28 |
2020-10-25 |
319200 |
|
非独立董事 |
2014-07-21 |
2017-07-27 |
319200 |
|
董事 |
2011-07-21 |
2014-07-20 |
319200 |
|
董事 |
2008-07-21 |
2011-07-20 |
319200 |
|
监事会主席 |
2005-07-21 |
2008-07-20 |
319200 |
|
监事 |
2005-07-21 |
2008-07-20 |
319200 |
|
总经理 |
2017-03-28 |
2020-09-19 |
319200 |
|
副总经理 |
2014-07-31 |
2017-03-28 |
319200 |
↑返回页顶↑ |