中国船舶重工股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月9日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由羊维瓒先生主持,应出席监事六名,亲自出席监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司部分监事调整的议案》
因工作安排,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司控股股东中国船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议:马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务;程景民先生、徐健先生、于浩先生任公司监事。
经公司监事会审议,同意:马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务;程景民先生、徐健先生、于浩先生为公司监事(非职工监事)候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
附件:监事候选人简历。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二〇年六月九日
附件:
监事候选人程景民简历程景民先生,中国籍,无境外居留权,1966年11月出生,大学本科学历,学士学位。现任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。
程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员。2011年3月至2015年8月,先后担任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长。2015年8月至2018年11月任武警沈阳指挥学院副院长。2018年11月至2020年4月任中船重工财务有限责任公司工会主席。2020年4月至今任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。
监事候选人徐健简历
徐健先生,中国籍,无境外居留权,1972年11月出生,工程硕士,研究员。现任中国船舶集团第七二五研究所副所长、党委委员。
徐健先生于1994年7月加入中国船舶集团第七二五研究所,先后担任所长秘书、科技处副处长、保障处处长等职务。2013年2月至2016年3月任第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理。2016年3月至今任第七二五研究所副所长、党委委员。
监事候选人于浩简历
于浩先生,中国籍,无境外居留权,1964年8月出生,工商管理硕士,研究员。现任中国船舶集团第七〇七研究所副所长。
于浩先生于1986年7月加入中国船舶集团第七〇七研究所,曾先后担任科技处技术组组长、生产处副处长(主持工作)、处长等职务。2009年2月至2010年1月任第七〇七研究所所长助理。2010年1月至今任第七〇七研究所副所长。