证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:2020-026
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届一次会议于2020年6月12日以电子方式发出会议通知,于2020年6月23日以现场与通讯结合方式在北京市朝阳区富盛大厦15层会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持,会议应到董事九人,实到董事八人,董事付道兴先生因公务未能出席会议,委托副董事长杨汇川先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下:
一、 审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
选举杨晓明先生为公司第八届董事会董事长;选举杨汇川先生为公司第八届董事会副董事长。(简历附后)
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、业绩考核与薪酬委员会和提名委员会委员及主任委员选举情况如下:
战略与投资委员会: 杨汇川(主任委员)、李向荣、王宏广
审计委员会: 顾奋玲(主任委员)、胡立刚、方 燕
业绩考核与薪酬委员会:王宏广(主任委员)、杨晓明、顾奋玲
提名委员会: 方 燕(主任委员)、杨晓明、王宏广
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任付道兴先生为公司总经理暨法定代表人,任期至第八届高管人员换届。(简历附后)
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任何彦林先生、张翼先生、周东波先生、杜晓先生为公司副总经理,聘任张翼先生为财务总监(兼),任期均至第八届高管人员换届。(简历附后)同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任慈翔女士为公司董事会秘书,任期至第八届高管人员换届;聘任田博女士为公司证券事务代表。(简历附后)
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、 审议通过修订后的《高管人员履职待遇、业务支出管理办法》
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、 审议通过《关于广西冠峰项目签署补充协议的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司与广西冠峰生物制品有限公司就《托管协议》及《股权授予协议》签署相关补充协议,对托管期限等相关事项进行修改;同意授权管理层负责《托管协议》及《股权授予协议》的后续履行、修改和补充(如涉及)等事宜。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
八、 审议通过《关于变更应收款项预期信用损失率会计估计的议案》
同意公司根据实际情况,自2020年6月30日起,将应收款项账龄组合中预期信用损失率变更为如下比例:
账龄 | 天坛生物(%) |
1年以内(含1年,以下同) | 5 |
1-2年 | 20 |
2-3年 | 50 |
3-4年 | 60 |
4-5年 | 80 |
5年以上 | 100 |
详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于变更应收款项预期信用损失率会计估计的公告》(2020-028)
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
九、 审议通过《董事会提案管理办法》
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、 审议通过《董事会决议事项督办制度》
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年6月23日
附:简历杨晓明:男,1962年生,中共党员,硕士,研究员,博士生导师。1985年7月至2002年9月,历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务,赴日本国立预防卫生研究院(JNIH)、美国食品药品管理局(FDA)进修,作为访问学者赴美国国立卫生研究院(NIH)访问学习;2002年9月至2010年9月,历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务;2010年5月至2012年8月任中国生物总裁(法定代表人)、党委书记;2012年8月至2013年10月任中国生物总裁(法定代表人)、党委副书记;2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长(法定代表人);2013年10月至2015年3月任中国医药集团有限公司总工程师、工业发展与科研管理部主任;2015年3月至2018年1月任中国生物党委书记;2015年3月至今任中国生物董事长;2015年4月至今任公司董事;2016年10月至今任中国生物法定代表人;2018年1月至今任中国生物党委副书记;2016年10月至今任天坛生物董事长。
杨汇川:男,1967年生,中共党员,大学本科,研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任公司副总经理;2010年9月至今任成都蓉生董事;2015年1月至2018年5月任中国生物总裁助理;2018年1月至今任成都蓉生董事长;2018年5月至今任中国生物副总裁;2016年11月至今任公司董事;2017年5月至今任天坛生物副董事长。
付道兴:男,1964年生,中共党员,大学专科学历,高级工程师,高级国际财务管理师。1983年7月至1997年8月在成都生物制品研究所检定处工作,其中:1989年9月至1992年8月在西北师范大学生物技术专业函授学习;1997年8月至2001年4月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长;2001年4月至2004年4月历任成都蓉生生产总监、生产行政总监,其中:2000年9月至2002年7月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习;2003年11月至2004年4月兼任成都蓉生人力资源部经理;2004年4月至2012年4月任成都蓉生副总经理;2010年2月至2012年4月任成都蓉生党委副书记、纪委书记;2012年2月至2015年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理;2015年1月至2016年2月任成都蓉生董事、副总经理(主持工作);2016年2月至2017年4月任公司副总经理;2016年2月至今成都蓉生董事、总经理、党委书记;2017年4月至今任公司总经理;2017年5月至今任天坛生物董事。
何彦林:男,1967年生,中共党员,硕士研究生,副研究员。1995年11月至2000年8月任兰州生物制品研究所血液制剂室组长;2000年8月至2002年8月就职于甘肃工业大学;2002年8月至2004年2月任兰州生物制品研究所血液制剂室副主任;2004年2月至2010年9月任兰州生物制品研究所血液制剂室主任;2010年9月至2011年11月任兰州生物制品研究所所长助理兼血液制剂室主任;2011年11月至2018年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理;2016年9月至2018年9月任兰州兰生血液制品有限公司总经理;2018年4月至今任天坛生物副总经理,2018年9月至今兼任国药集团武汉血液制品有限公司总经理。
张翼:男,1970年生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年6月,历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师;1998年6月至2010年11月历任天坛生物证券事务代表,董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任;2010年11月至2013年12月任中国生物投资管理部部长;2013年12月至2017年4月任中国生物投资与法务部主任;2017年4月至今任天坛生物副总经理、财务总监。
周东波:男,1973年生,中共党员,大学本科,政工师、营销师。1997年7月至2001年5月任岳阳市中心血站团支部书记、办公室主任,副站长、岳阳市献血办办公室主任,其中:1999
年8月至2001年3月挂职于岳阳市共青团市委权益部任部长;2001年5月至2003年1月任岳阳市卫生局团委书记、改水办主任、《岳阳卫生宣传》副总编;2003年1月至2008年10月任湖南景达生物工程(集团)有限公司行政部长、总裁助理;其中:2004年2月至2004年10月兼任湖南屈原单采血浆站站长,2006年1月至2008年10月兼任湖南景达创业科技有限公司总经理,2007年8月至2008年10月兼任湖南景达浆站管理公司总经理、紫光古汉南岳制药有限公司副总经理;2008年10月至2011年2月任湖南景达制药有限公司董事,常务副总经理;2011年3月至2017年6月历任中国生物血源管理部副部长、部长等职;2017年6月至2018年4月任中国生物规划发展部副主任(享受正职待遇);2018年4月至今任天坛生物副总经理。
杜晓:男,1962年生,中共党员,硕士学位,高级工程师。1984年9月至1992年12月任上海生物制品研究所仪器室工程师;1993年1月至1999年12月任上海生物制品研究所项目办主任;2000年1月至2007年12月任美国血液技术公司(中国)市场总监;2008年1月至2009年4月任美国PATH科技组织项目官员;2009年4月至2010年10月任上海生物制品研究所所长助理;2010年11月至2013年12月任中国生物技术有限公司战略规划部部长;2014年1月至2016年10月任上海生物制品研究所有限责任公司总经理助理;2016年7月至2018年4月任国药集团上海血液制品有限公司总经理;2018年4月至今任天坛生物副总经理兼任国药集团上海血液制品有限公司总经理。慈翔:女,1979年生,中共党员,硕士研究生。2002年7月至2011年2月历任天坛生物证券部证券事务代表、董事会办公室副主任;2011年3月至今天坛生物董事会秘书兼董事会办公室主任。
田博:女,1982年生,经济学学士,经济师。2006年3月至今在天坛生物董事会办公室工作;2011年3月至今任天坛生物董事会证券事务代表;2018年1月至2019年12月任天坛生物董事会办公室主任助理;2020年1月至今任天坛生物董事会办公室副主任。